DEEPLISH COMMUNITY CENTRE ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
provide a safe, secure and friendly environment for the local community groups provide services those are relevant, efficient, effective and best value for money. reduce crime and disorder and help people to feel safer within our neighborhoods. prevent ill-health and improve local people?s health and well being. support community transport services for local voluntary,community organisations
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £15,000 o 1 gontract(au) llywodraeth a £368,640 o 16 grant(iau) llywodraeth
Pobl

14 Ymddiriedolwyr
32 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Rochdale
Llywodraethu
- 14 Chwefror 2002: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOHAMMAD SALEEM | Cadeirydd |
|
|
|||||
Shakila Parveen | Ymddiriedolwr | 23 August 2020 |
|
|
||||
Bilal Ali | Ymddiriedolwr | 23 August 2020 |
|
|
||||
Parveen Iqbal | Ymddiriedolwr | 19 July 2017 |
|
|
||||
Mushtaq Ahmed | Ymddiriedolwr | 19 July 2017 |
|
|||||
Parveen Akhtar | Ymddiriedolwr | 19 July 2017 |
|
|
||||
Ahmad Rashid | Ymddiriedolwr | 14 June 2015 |
|
|
||||
JEAN HALL | Ymddiriedolwr | 08 August 2013 |
|
|
||||
ATTIYA MALIK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MOHAMMAD SAQIB | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ARSHAD MAHMOOD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JAHUR UDDIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
TAJ MOHAMMAD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SHAGUFTA JABEEN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £101.23k | £198.27k | £203.62k | £253.58k | £410.07k | |
|
Cyfanswm gwariant | £98.21k | £177.29k | £170.88k | £224.80k | £337.49k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £6.50k | N/A | £20.00k | £15.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £35.68k | £140.41k | £96.01k | £204.80k | £368.64k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 16 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 16 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 05 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 05 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 23 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 23 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 11 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 11 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 30 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 30 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 28 AUGUST 2001
Gwrthrychau elusennol
A) TO PROMOTE THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE DEEPLISH AREA OF ROCHDALE AND THE NEIGHBOURHOOD TOGETHER DEFINED BY THE MAP HELD BY THE ASSOCIATION (HEREINAFTER CALLED 'THE AREA OF BENEFIT') BY ASSOCIATING TOGETHER THE SAID INHABITANTS AND THE LOCAL AUTHORITIES, VOLUNTARY AND OTHER ORGANISATIONS IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND OTHER LEISURE-TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS. B) TO ESTABLISH OR SECURE THE ESTABLISHMENT OF A COMMUNITY CENTRE (HEREINAFTER CALLED "THE CENTRE") AND TO MAINTAIN AND MANAGE THE SAME (WHETHER ALONE OR IN CO-OPERATION WITH ANY LOCAL AUTHORITY OR OTHER PERSON OR BODY) IN FURTHERANCE OF THESE OBJECTS.
Maes buddion
THE DEEPLISH AREA OF ROCHDALE AND THE NEIGHBOURHOOD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
DEEPLISH COMMUNITY CENTRE
HARE STREET
ROCHDALE
LANCASHIRE
OL11 1JT
- Ffôn:
- 01706860151
- E-bost:
- info@deeplishcc.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window