STEP BY STEP SCHOOL LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Step by Step School is registered as an independent special day school for pupils with autism, over the age range 4-19
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Cyfanswm incwm:
£2,678,738
Roddion a chymynroddion | £18.20k | |
Weithgareddau elusennol | £2.58m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £27.00k | |
Buddsoddiadau | £50.62k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£2,371,711
Codi arian | £910 | |
Weithgareddau elusennol | £2.37m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £2,582,924 o 7 gontract(au) llywodraeth a £4,307 o 8 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £910 | |
Gwariant elusennol | £2.37m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £307.03k |
Pobl

70 Gweithwyr
6 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Bexley
- Bromley
- Caint
- Croydon
- Dwyrain Sussex
- Gorllewin Sussex
- Surrey
- Sutton
Llywodraethu
- 21 Mawrth 2002: Cofrestrwyd
- STEP BY STEP: A SCHOOL FOR AUTISTIC CHILDREN LIMITED (Enw blaenorol)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athene Burdge | Cadeirydd | 02 October 2017 |
|
|
||||
Matthew Brown | Ymddiriedolwr | 01 March 2024 |
|
|
||||
Tina Lambert | Ymddiriedolwr | 10 March 2023 |
|
|||||
Martin Colyer | Ymddiriedolwr | 10 March 2023 |
|
|||||
Helen A A Scott | Ymddiriedolwr | 21 March 2022 |
|
|
||||
Nicola Smart | Ymddiriedolwr | 04 October 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.16m | £2.35m | £2.33m | £2.27m | £2.68m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.96m | £2.03m | £2.14m | £2.20m | £2.37m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.98m | £2.13m | £2.17m | £2.17m | £2.58m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £50.54k | £29.07k | £1.68k | £4.31k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £61.23k | £184.80k | £51.99k | £19.80k | £18.20k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £8.96k | £5.89k | £5.86k | £19.07k | £27.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.08m | £2.16m | £2.27m | £2.20m | £2.58m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £9.80k | £6.28k | £7.80k | £25.45k | £50.62k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.94m | £2.02m | £2.14m | £2.19m | £2.37m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £21.67k | £1.06k | £3.32k | £4.84k | £910 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £29.58k | £28.66k | £0 | £28.50k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £757.29k | £1.59m | £1.51m | £1.39m | £1.35m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £796.54k | £586.96k | £794.64k | £956.58k | £1.29m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £80.42k | £374.63k | £306.84k | £286.04k | £271.50k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 24 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 24 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 29 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 29 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 17 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 17 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 06 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Awst 2021
(Mae'r cyfrifon |
06 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 25 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 26 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 16 OCT 2001 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 13 JUN 2017
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS ("THE OBJECTS") FOR WHICH THE CHARITY IS ESTABLISHED ARE TO: A. PROMOTE, MAINTAIN, IMPROVE AND ADVANCE THE EDUCATION AND HEALTH OF CHILDREN DIAGNOSED WITH AUTISM AND/OR OTHER AUTISTIC AND COMMUNICATION DISORDERS ("AUTISM") IN EAST SUSSEX AND SURROUNDING DISTRICTS, BY PROVIDING A SCHOOL, TRAINING FACILITIES AND TRAINING MATERIALS; B. PROVIDE HELP AND GUIDANCE TO FAMILIES AND CARERS OF CHILDREN DIAGNOSED WITH AUTISM AND TO PROVIDE FACILITIES TO ENABLE FAMILIES AND CARERS TO MEET AND ACHIEVE A BETTER UNDERSTANDING OF THEIR AND THEIR CHILDRENS' PROBLEMS; AND C. PROMOTE A GREATER KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING OF AUTISM PEOPLE AMONGST THE PUBLIC AND AMONGST THOSE CONCERNED IN THEIR EDUCATION AND CASE MANAGEMENT, INTER ALIA, BY THE PROVISION OF INFORMATION AND PUBLICITY, LECTURES, COURSES AND CONFERENCES.
Maes buddion
EAST SUSSEX
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
GRINSTEAD LANE
SHARPTHORNE
EAST SUSSEX
RH19 4HP
- Ffôn:
- 01342811852
- E-bost:
- info@stepbystepschool.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window