Hanes ariannol FOLKESTONE RAINBOW CENTRE
Rhif yr elusen: 1096570
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £357.97k | £318.01k | £349.29k | £465.13k | £653.41k | |
|
Cyfanswm gwariant | £342.39k | £235.62k | £317.72k | £347.24k | £418.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £20.00k | £32.50k | £41.90k | £99.93k | £150.93k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £470.29k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | N/A | £3.12k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £120.41k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | N/A | £41.59k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £18.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £366.12k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £418.68k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | N/A | £7.73k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.