HOME-START LICHFIELD AND DISTRICT
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
PRACTICAL & EMOTIONAL SUPPORT TO FAMILIES WITH AT LEAST ONE CHILD UNDER 5 GOING THROUGH DIFFICULT TIMES. SUPPORT IS OFFERED IN THE FAMILY HOME.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2014
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Stafford
Llywodraethu
- 15 Mehefin 2017: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1160537 HOME-START LICHFIELD AND DISTRICT LIMITED BY GUARA...
- 29 Ebrill 2002: Cofrestrwyd
- 15 Mehefin 2017: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £80.69k | £85.44k | £85.44k | £82.94k | £80.91k | |
|
Cyfanswm gwariant | £78.82k | £80.62k | £80.62k | £82.56k | £70.79k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2015 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2015 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2014 | 27 Ionawr 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2014
(Mae'r cyfrifon |
20 Ionawr 2015 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 27 NOVEMBER 2001.
Gwrthrychau elusennol
1) TO SAFEGUARD, PROTECT AND PRESERVE THE GOOD HEALTH, BOTH MENTAL AND PHYSICAL OF CHILDREN AND PARENTS CHILDREN 2) TO PREVENT CRUELTY TO OR MALTREATMENT OF CHILDREN 3) TO RELIEVE SICKNESS, POVERTY AND NEED AMONGST CHILDREN AND PARENTS OF CHILDREN. 4) TO PROMOTE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN BETTER STANDARDS OF CHILD CARE WITHIN THE AREA OF LICHFIELD AND ITS ENVIRONS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window