Hanes ariannol EGERTON ROTHESAY

Rhif yr elusen: 1091089
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £5.28m £5.22m £5.13m £5.37m £5.62m
Cyfanswm gwariant £4.85m £4.85m £5.09m £5.06m £5.47m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £43.68k £24.56k £9.40k £9.23k £8.36k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £5.21m £5.18m £5.11m £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 £5.34m £5.59m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £18.45k £22.44k £17.02k £14.57k £15.10k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £64.32k £4.85m £76.68k £5.05m £5.45m
Gwariant - Ar godi arian £3.11k £0 £0 £7.64k £13.82k
Gwariant - Llywodraethu £64.32k £68.27k £76.68k £10.80k £51.69k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £3.11k £0 £0 £7.64k £13.82k
Gwariant - Arall £4.78m £0 £5.01m £0 £13.31k