Hanes ariannol AGE CONCERN ESSEX
Rhif yr elusen: 1091058
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.79m | £3.55m | £3.45m | £1.62m | £1.34m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.92m | £3.57m | £3.71m | £2.22m | £1.06m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | £117.96k | £115.00k | £157.96k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £355.78k | £266.29k | £56.78k | £48.46k | £42.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £65.94k | £42.00k | £32.47k | £180.76k | £32.19k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £261.77k | £213.03k | £111.42k | £33.83k | £6.17k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.37m | £3.24m | £3.23m | £1.33m | £786.19k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £8.83k | £6.67k | £10.29k | £2.66k | £775 | |
|
Incwm - Arall | £81.54k | £50.25k | £62.10k | £73.59k | £515.21k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £19.26k | £17.05k | £80 | £61.28k | £157 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.78m | £3.44m | £3.71m | £2.21m | £1.06m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £134.13k | £7.04k | £3.44k | £13.40k | £988 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £43.58k | £59.01k | £71.75k | £93.95k | £69.45k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £120.09k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.