Hanes ariannol HARVEY'S FOUNDRY TRUST

Rhif yr elusen: 1112920
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £348.62k £291.94k £309.73k £384.20k £530.93k
Cyfanswm gwariant £287.79k £2.87m £323.81k £360.17k £466.85k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £250 £750 N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A N/A £173.10k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A N/A £2.03k
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £354.16k
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A N/A £1.65k
Incwm - Arall N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £464.83k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A £2.02k
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Arall N/A N/A N/A N/A £0