Hanes ariannol SUFFOLK ASSOCIATION OF VOLUNTARY ORGANISATIONS
Rhif yr elusen: 1091039
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £614.62k | £652.32k | £763.69k | £918.07k | £608.84k | |
|
Cyfanswm gwariant | £614.60k | £668.93k | £763.34k | £834.08k | £687.74k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £62.89k | £64.14k | £66.33k | £66.48k | £66.22k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £27.86k | £53.75k | £48.94k | £68.28k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £457.77k | £555.78k | £642.16k | £801.22k | £472.60k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £11.28k | £4.54k | £1.44k | £1.43k | £1.73k | |
|
Incwm - Arall | £82.69k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £600.16k | £635.90k | £712.26k | £790.48k | £625.92k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.39k | £8.86k | £11.34k | £7.87k | £8.93k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £33.58k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.