Hanes ariannol COMMUNITY ACTION SOUTH EAST

Rhif yr elusen: 1090806
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015 31/12/2015
Cyfanswm Incwm Gros £210.60k £181.14k £137.01k £134.62k £63.87k
Cyfanswm gwariant £266.58k £266.58k £171.92k £149.25k £136.22k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £129.21k £59.73k