SEASHELL TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity provides high quality specialist care and education, including physical training, to children and young adults with one or more form of complex communication and learning difficulties which means that they require special provision. Royal Schools for the Deaf, Manchester (charity no 526091) gifted certain assets and its operating activities to Seashell Trust on 1 September 2008.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Cyfanswm incwm:
£27,416,000
Roddion a chymynroddion | £7.10m | |
Weithgareddau elusennol | £20.19m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £65.00k | |
Buddsoddiadau | £66.00k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£23,109,000
Codi arian | £576.00k | |
Weithgareddau elusennol | £22.53m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £19,208,000 o 146 gontract(au) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £576.00k | |
Gwariant elusennol | £22.53m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £4.31m |
Pobl

586 Gweithwyr
11 Ymddiriedolwyr
1017 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
£70k i £80k | 4 |
£80k i £90k | 2 |
£100k i £110k | 1 |
£120k i £130k | 1 |
£150k i £200k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Llety/tai
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Stockport
Llywodraethu
- 01 Medi 2008: Cofrestrwyd
- SEA SHELL TRUST (Enw blaenorol)
- SEA SHELL TRUSTEE LIMITED (Enw blaenorol)
- Y Comisiwn Ansawdd Gofal
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Lloyd | Ymddiriedolwr | 01 April 2025 |
|
|
||||
Elanor Kortland | Ymddiriedolwr | 11 February 2025 |
|
|
||||
Beth Holbrook | Ymddiriedolwr | 08 July 2024 |
|
|
||||
Joanna Munnelly | Ymddiriedolwr | 10 October 2022 |
|
|
||||
Colin Hoggins | Ymddiriedolwr | 07 February 2022 |
|
|
||||
Rachel McMillan | Ymddiriedolwr | 07 February 2022 |
|
|
||||
Dr Lynn Perry | Ymddiriedolwr | 19 July 2021 |
|
|
||||
Neil Andrew Masom | Ymddiriedolwr | 01 February 2021 |
|
|
||||
Carol Povey | Ymddiriedolwr | 15 July 2019 |
|
|
||||
Martin Heath | Ymddiriedolwr | 15 July 2019 |
|
|
||||
CHRISTOPHER LUKE SMALE | Ymddiriedolwr | 30 January 2017 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.09m | £19.11m | £37.41m | £20.28m | £27.42m | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.22m | £17.06m | £18.01m | £19.43m | £23.11m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £13.70m | £15.90m | £16.98m | £19.21m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.20m | £150.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £822.00k | £429.00k | £5.34m | £2.10m | £7.10m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £385.00k | £154.00k | £191.00k | £414.00k | £65.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £14.85m | £15.43m | £16.76m | £17.77m | £20.19m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £3.06m | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £26.00k | £10.00k | £2.00k | £5.00k | £66.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £3.09m | £15.11m | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £16.66m | £16.58m | £17.44m | £18.90m | £22.53m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £466.00k | £412.00k | £462.00k | £467.00k | £576.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £98.00k | £71.00k | £104.00k | £61.00k | £94.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £4.00k | £2.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £98.00k | £70.00k | £104.00k | £61.00k | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £14.92m | £14.14m | £17.27m | £33.07m | £38.65m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £987.00k | £249.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £4.78m | £7.83m | £24.53m | £10.45m | £8.30m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £2.94m | £2.44m | £2.62m | £3.49m | £2.61m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 10 Gorffennaf 2024 | 10 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 10 Gorffennaf 2024 | 10 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 28 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 28 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 29 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 29 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 25 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 25 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 30 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 30 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 15/05/2001 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 12/11/2001 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 07/06/2002 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 14/05/2007 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 26/08/2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 24/10/2011 as amended on 02 May 2023
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION (INCLUDING SOCIAL AND PHYSICAL TRAINING) AND/OR WELFARE OF CHILDREN AND ADULTS WHO, THROUGH ANY ONE OR MORE FORMS OF DISABILITY, REQUIRE SPECIAL PROVISION FOR THEIR NEEDS ("BENEFICIARIES"), AND IN FURTHERANCE OF THOSE OBJECTS TO PROVIDE SUITABLE FACILITIES FOR ASSESSMENT, NURSERY CARE, EDUCATION, TRAINING, WORK EXPERIENCE, RECREATION, CARE, RESIDENTIAL ACCOMMODATION AND SUPPORT FOR BENEFICIARIES.
Maes buddion
NOT DEFINED
Elusennau cysylltiedig
- 01 Medi 2008 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Seashell Trust
Stanley Road
Cheadle Hulme
Cheadle
SK8 6RQ
- Ffôn:
- 01616100100
- E-bost:
- info@seashelltrust.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window