ymddiriedolwyr NORTH EAST PENSIONERS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1093363
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EILEEN THOMPSON | Cadeirydd | 02 November 2015 |
|
|
||||||
NORMAN MARTIN DENT | Ymddiriedolwr | 07 November 2022 |
|
|
||||||
Valerie Johnston | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|||||||
Colin Campbell Watson | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|
||||||
WILLIAM DAY | Ymddiriedolwr | 05 November 2018 |
|
|
||||||
MICK MACCORMACK | Ymddiriedolwr | 02 November 2015 |
|
|
||||||
CATH COLDBECK | Ymddiriedolwr | 04 November 2013 |
|
|
||||||
JILL HARDY | Ymddiriedolwr | 04 November 2013 |
|
|
||||||
SEAN FAHEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.