Hanes ariannol LATATE LIMITED
Rhif yr elusen: 1091280
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £975.96k | £1.08m | £1.19m | £1.04m | £1.06m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.19m | £650.12k | £935.30k | £872.94k | £850.88k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.70k | £37.50k | £160.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £973.25k | £1.04m | £1.03m | £1.04m | £1.06m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £912.34k | £239.28k | £612.56k | £517.89k | £457.57k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £281.80k | £410.84k | £322.74k | £355.04k | £393.30k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £39.23k | £19.45k | £12.10k | £33.10k | £12.70k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £872.58k | £219.18k | £599.95k | £475.31k | £444.28k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £281.80k | £410.84k | £322.74k | £355.04k | £393.30k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.