Hanes ariannol MOORLANDS COLLEGE

Rhif yr elusen: 1092000
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.25m £2.25m £1.97m £2.01m £1.68m
Cyfanswm gwariant £2.19m £2.23m £2.15m £2.02m £1.93m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £59.92k £120.84k £68.18k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £133.48k £109.93k £107.10k £170.26k £75.11k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £11.73k £1.67k £10.67k £5.57k £5.67k
Incwm - Weithgareddau elusennol £2.06m £2.09m £1.84m £1.83m £1.59m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £3.60k £2.55k £2.14k £5.94k £11.63k
Incwm - Arall £36.45k £47.47k £13.36k £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £40.98k £17.17k £10.00k £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £2.17m £2.22m £2.12m £1.99m £1.91m
Gwariant - Ar godi arian £19.92k £13.19k £29.15k £26.51k £20.11k
Gwariant - Llywodraethu £10.95k £10.96k £11.96k £8.06k £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0