Hanes ariannol LIVERPOOL WORLD CENTRE

Rhif yr elusen: 1100888
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £332.75k £474.37k £191.40k £153.49k £196.11k
Cyfanswm gwariant £252.22k £501.32k £195.66k £250.06k £163.96k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £43.65k £10.45k N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £266.71k £103.32k £64.94k £23.15k