HAMBLETON AND RICHMONDSHIRE CARERS CENTRE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We offer support, advice and information to unpaid carers of all ages including young carers. We provide benefit advice, emotional support, social groups, activities and signposting. Working in partnership with carers we raise awareness of carer issues, contribute to local, regional and national debate and strategy for carers and collaborate with local agencies to strengthen the voice of carers.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2021
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £242,197 o 3 gontract(au) llywodraeth
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gogledd Swydd Gaerefrog
Llywodraethu
- 24 Awst 2022: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1046228 Carers Plus Yorkshire Ltd
- 14 Mai 2002: Cofrestrwyd
- 24 Awst 2022: Tynnwyd (WEDI UNO)
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 30/06/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £240.10k | £281.87k | £289.03k | £271.25k | £272.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £292.10k | £307.50k | £294.34k | £276.15k | £334.43k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £189.01k | £182.45k | £187.36k | £189.29k | £242.20k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 06 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 06 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 23 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 23 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 07 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | 07 Ionawr 2020 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM & ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 02 NOVEMBER 2001
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE POVERTY AND SICKNESS AMONGST PERSONS WHO ARE CARING AT HOME FOR PEOPLE WHO ARE ELDERLY, INFIRM OR CHRONICALLY SICK, OR PEOPLE WITH DISABILITIES, LEARNING DISABILITIES OR MENTAL HEALTH PROBLEMS (HEREINAFTER CALLED THE CARERS) AND THE RELIEF OF SUCH ELDERLY, INFIRM OR CHRONICALLY SICK PERSONS, TOGETHER WITH PEOPLE WITH DISABILITIES, LEARNING DISABILITIES, OR MENTAL HEALTH PROBLEMS BY THE PROVISION OF INFORMATION SUPPORT, TRAINING AND ADVICE FOR THOSE RESPONSIBLE FOR THEIR CARE, AND TO ADVANCE THE EDUCATION CONCERNING CARING AMONGST CARERS AND THE PUBLIC. THE AREA OF BENEFIT TO BE THE DISTRICTS PRESENTLY DESCRIBED AS HAMBLETON AND RICHMONDSHIRE, IN NORTH YORKSHIRE.
Maes buddion
HAMBLETON AND RICHMONDSHIRE, IN NORTH YORKSHIRE
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window