THE BURFORD TRUST

Rhif yr elusen: 1093523
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Funded from private donations

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024

Cyfanswm incwm: £105,733
Cyfanswm gwariant: £129,155

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen oherwydd eu bod yn darparu gwasanaethau i'r elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Anabledd
  • Anifeiliaid
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 22 Awst 2002: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
George GRANT Ymddiriedolwr 10 October 2023
Dim ar gofnod
James GRANT Mr Ymddiriedolwr 10 October 2023
Dim ar gofnod
Alice Rebecca Waite Ymddiriedolwr 10 October 2023
Dim ar gofnod
Elaine Kirkland Padwick Ymddiriedolwr 31 July 2018
THE EDMUND GODSON CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
BURFORD ALMSHOUSES
Derbyniwyd: Ar amser
TENBURY TRANSPORT TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
TENBURY AND DISTRICT NURSING ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE TENBURY DISPENSARY
Derbyniwyd: Ar amser
MR A J DALE Ymddiriedolwr
TENBURY COMMUNITY EDUCATION PARTNERSHIP
Derbyniwyd: Ar amser
TENBURY COMMUNITY POOL
Derbyniwyd: Ar amser
TENBURY COMMUNITY HOSPITAL LEAGUE OF FRIENDS
Derbyniwyd: Ar amser
The C T Thomas Trust
Derbyniwyd: 32 diwrnod yn hwyr
LODGE OF ST.MICHAEL CHARITY TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
TENBURY YOUTH CAFE
Derbyniwyd: Ar amser
SUSAN ELVIRA BISHOP Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £93.91k £85.71k £124.88k £107.13k £105.73k
Cyfanswm gwariant £128.99k £133.31k £136.85k £25.43k £129.16k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2024 17 Ebrill 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2024 17 Ebrill 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2023 12 Gorffennaf 2024 73 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2023 12 Gorffennaf 2024 73 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2022 23 Mehefin 2023 54 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2022 23 Mehefin 2023 54 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2021 07 Gorffennaf 2022 68 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2021 07 Gorffennaf 2022 68 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2020 26 Mai 2021 26 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2020 26 Mai 2021 26 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
38 Teme Street
Tenbury Wells
WR15 8AA
Ffôn:
01584811899
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael