Hanes ariannol RECORD, THE BIODIVERSITY INFORMATION SYSTEM FOR CHESHIRE, HALTON, WARRINGTON AND WIRRAL
Rhif yr elusen: 1095859
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (43 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £83.04k | £80.77k | £97.77k | £135.94k | £133.47k | |
|
Cyfanswm gwariant | £87.00k | £84.36k | £101.64k | £114.31k | £139.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £6.99k | N/A | N/A | £14.25k | £26.51k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £9.45k | £10.02k | £14.74k | £10.02k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.