Hanes ariannol REFURBS FLINTSHIRE
Rhif yr elusen: 1093176
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £667.79k | £697.30k | £1.07m | £964.27k | £763.53k | |
|
Cyfanswm gwariant | £692.73k | £682.21k | £749.20k | £813.76k | £800.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £107.88k | £110.11k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £14.47k | £259.73k | £806.17k | £181.91k | £20.47k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £359.93k | £411.64k | £819.81k | £600.44k | £423.48k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £307.77k | £285.55k | £251.80k | £363.83k | £340.03k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £80 | £120 | £50 | £1 | £23 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £668.92k | £659.40k | £720.41k | £744.64k | £706.87k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £23.81k | £22.81k | £28.79k | £69.12k | £93.44k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £11.58k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.