SWINDON CIVIC VOICE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE MAIN ACTIVITIES THAT THE TRUST HAS ORGANISED IN RELATION TO ITS OBJECTIVES ARE: -+Ç PRODUCTION OF A NEWSLETTER -+Ç ORGANISATION OF A SERIES OF EVENTS AND TALKS TO INCREASE AWARENESS OF THE PROBLEMS AND OPPORTUNITIES FACING SWINDON. -+Ç MONITORING OF PLANNING APPLICATIONS AND TAKING PART IN CONSULTATIONS. -+Ç LIAISING WITH OTHER CAMPAIGNING ORGANISATIONS TO LOBBY ON PLANNING ISSUES ETC.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Swindon
Llywodraethu
- 12 Rhagfyr 2002: Cofrestrwyd
- SWINDON CIVIC TRUST (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MARTHA PARRY | Cadeirydd |
|
||||
Donald Brunwin | Ymddiriedolwr | 09 July 2020 |
|
|||
Stephen Milner | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.23k | £11.05k | £256 | £73 | £63 | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.15k | £926 | £974 | £6.57k | £903 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 92 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 92 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 01 Chwefror 2022 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 16 FEBRUARY 2002 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 4 NOVEMBER 2002 AND 2 SEPTEMBER 2010.
Gwrthrychau elusennol
(I) TO PROMOTE HIGH STANDARDS OF PLANNING, ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY AND ARCHITECTURE IN OR AFFECTING THE AREA OF BENEFIT. (II) TO RESEARCH, INFORM AND EDUCATE THE PUBLIC IN THE GEOGRAPHY, HISTORY, NATURAL HISTORY, ARCHITECTURE, THE BUILT ENVIRONMENT AND THE PROCESS OF GOVERNMENT OF THE AREA OF BENEFIT. (III) TO SECURE THE PRESERVATION, PROTECTION, DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF FEATURES OF HISTORIC OR PUBLIC INTEREST IN THE AREA OF BENEFIT.
Maes buddion
THE BOROUGH OF SWINDON AND ITS VICINITY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE HEALTH HYDRO
MILTON ROAD
SWINDON
SN1 5JA
- Ffôn:
- 01793520592
- E-bost:
- info@swindoncivicvoice.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window