Ymddiriedolwyr THE EDINGTON MUSIC FESTIVAL ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1099266

Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 64 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Andrew Wickens | Ymddiriedolwr | 19 August 2024 |
|
|
||||
Billie Enfys Hylton | Ymddiriedolwr | 21 August 2023 |
|
|
||||
Sophie Fleur Smith | Ymddiriedolwr | 21 August 2023 |
|
|
||||
Robert James Quinney | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|
||||
Tom Bennett | Ymddiriedolwr | 21 August 2018 |
|
|
||||
WILLIAM THOMPSON-HARE | Ymddiriedolwr | 03 September 2012 |
|
|
||||
SUE LOWERY | Ymddiriedolwr | 18 May 2011 |
|
|
||||
JUSTIN LOWE | Ymddiriedolwr | 01 January 2000 |
|
|
||||
PETER ROBERTS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.