Ymddiriedolwyr Wolverhampton Heritage Trust

Rhif yr elusen: 1093354
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Fiona Keith-Lucas Ymddiriedolwr 30 October 2023
WEST MIDLANDS HERITAGE TRUST
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Sara Reader Ymddiriedolwr 19 June 2023
Dim ar gofnod
Lewis Thomas Hobbs Ymddiriedolwr 24 May 2023
Dim ar gofnod
Rebecca Louise Catherine Greenhill Ymddiriedolwr 06 October 2022
Dim ar gofnod
Robin Sellers Ymddiriedolwr 10 January 2019
WEST MIDLANDS HERITAGE TRUST
Cofrestrwyd yn ddiweddar
THE WORCESTERSHIRE BUILDING PRESERVATION TRUST LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
WEST MIDLANDS HISTORIC BUILDINGS TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
ANDY FOSTER Ymddiriedolwr
WEST MIDLANDS HERITAGE TRUST
Cofrestrwyd yn ddiweddar
EDWARD GRAHAM BARRON Ymddiriedolwr
WEST MIDLANDS HERITAGE TRUST
Cofrestrwyd yn ddiweddar
THE WORCESTERSHIRE BUILDING PRESERVATION TRUST LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
WEST MIDLANDS HISTORIC BUILDINGS TRUST
Derbyniwyd: Ar amser