Hanes ariannol THE INQUIRER PUBLISHING COMPANY (2004)

Rhif yr elusen: 1101039
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (176 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £58.57k £48.02k £58.41k £53.44k £42.84k
Cyfanswm gwariant £54.99k £53.34k £53.77k £55.42k £60.42k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A