Hanes ariannol NORTHAMPTON TOWN FC COMMUNITY TRUST

Rhif yr elusen: 1092502
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £417.37k £550.12k £723.15k £924.49k £1.15m
Cyfanswm gwariant £395.20k £511.19k £676.37k £873.51k £1.15m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £1.03k £2.47k £10.26k £19.36k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £70.50k £46.44k £35.09k £59.76k
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £26.34k £38.64k £17.45k £56.04k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £523.78k £684.50k £906.36k £1.09m
Incwm - Gwaddolion N/A £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A £8 £12 £683 £4.89k
Incwm - Arall N/A £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £511.19k £676.37k £873.51k £1.15m
Gwariant - Ar godi arian N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu N/A £0 £0 £0 £12.53k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall N/A £0 £0 £0 £0