Hanes ariannol CLYBIAU PLANT CYMRU KIDS CLUBS
Rhif yr elusen: 1093260
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (16 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.23m | £998.53k | £1.40m | £1.37m | £1.69m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.18m | £1.12m | £1.18m | £1.40m | £1.52m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £127.13k | £97.05k | £124.35k | £144.40k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £983.45k | £778.14k | £978.40k | £918.64k | £1.10m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £22.50k | £19.21k | £14.88k | £629 | £2.87k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £17.49k | £13.03k | £0 | £14.67k | £11.08k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.19m | £965.94k | £1.38m | £1.36m | £1.67m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £194 | £352 | £43 | £30 | £733 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £6.26k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.18m | £1.12m | £1.18m | £1.40m | £1.52m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.51k | £9.89k | £6.72k | £6.60k | £7.46k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £144.86k | £98.88k | £127.62k | £83.55k | £104.08k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.