POLICY EXCHANGE LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Policy Exchange is one of the UK's leading market-oriented think tanks and exists to develop and promote new policy ideas. It works in partnership with prominent academics and other experts to conduct major studies and events on a wide range of topical issues including education, economy, environment, crime & justice, security, governance, technology, social and ethnic minority issues.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Cyfanswm incwm:
£4,021,337
Roddion a chymynroddion | £3.46m | |
Weithgareddau elusennol | £467.35k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £70.83k | |
Buddsoddiadau | £21.75k | |
Arall | £259 |
Cyfanswm gwariant:
£3,835,193
Codi arian | £262.47k | |
Weithgareddau elusennol | £3.57m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £60,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £262.47k | |
Gwariant elusennol | £3.57m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £186.14k |
Pobl

27 Gweithwyr
15 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 3 |
£90k i £100k | 3 |
£110k i £120k | 1 |
£120k i £130k | 1 |
£150k i £200k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 03 Mawrth 2003: Cofrestrwyd
- POLICY EXCHANGE (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE HON ALEXANDER DOWNER AC | Cadeirydd | 01 May 2018 |
|
|
||||||||
Ommasalma Shah | Ymddiriedolwr | 30 January 2025 |
|
|
||||||||
DANIEL POSEN | Ymddiriedolwr | 29 June 2023 |
|
|
||||||||
LORD KARAN BILIMORIA | Ymddiriedolwr | 22 June 2022 |
|
|||||||||
ANDREW LAW | Ymddiriedolwr | 22 January 2021 |
|
|
||||||||
SIR DAVID HARDING | Ymddiriedolwr | 02 April 2020 |
|
|
||||||||
SIR DAVID ORD | Ymddiriedolwr | 02 April 2020 |
|
|
||||||||
WILLIAM SALOMON | Ymddiriedolwr | 02 April 2020 |
|
|
||||||||
LORD SIMON WOLFSON OF ASPLEY GUISE | Ymddiriedolwr | 02 April 2020 |
|
|
||||||||
DAME PATRICIA HODGSON | Ymddiriedolwr | 05 July 2018 |
|
|
||||||||
NIGEL WRIGHT | Ymddiriedolwr | 19 March 2018 |
|
|
||||||||
LORD FELDMAN OF ELSTREE | Ymddiriedolwr | 05 July 2017 |
|
|
||||||||
Charlotte Metcalf | Ymddiriedolwr | 18 June 2015 |
|
|
||||||||
Professor Greta Jones | Ymddiriedolwr | 18 June 2015 |
|
|
||||||||
LORD ANDREW ROBERTS OF BELGRAVIA | Ymddiriedolwr | 25 November 2014 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.39m | £3.35m | £3.40m | £3.95m | £4.02m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.31m | £3.22m | £3.19m | £3.72m | £3.84m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £60.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.93m | £3.00m | £2.96m | £3.42m | £3.46m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.35k | £26.39k | £97.80k | £111.08k | £70.83k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £253.44k | £157.00k | £160.00k | £329.50k | £467.35k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.54k | £2.63k | £249 | £1.24k | £21.75k | |
|
Incwm - Arall | £207.98k | £165.52k | £175.61k | £89.91k | £259 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.11m | £3.04m | £3.00m | £3.50m | £3.57m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £206.09k | £174.53k | £185.94k | £213.09k | £262.47k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £21.45k | £25.12k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £57.00k | £114.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £127.15k | £84.14k | £34.65k | £345.95k | £301.10k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £2 | £2 | £2 | £2 | £2 | |
|
Cyfanswm asedau | £2.10m | £2.54m | £2.76m | £2.68m | £3.00m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £429.94k | £700.35k | £664.88k | £656.24k | £750.09k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 10 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 10 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 04 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 04 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 06 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 06 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 24 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 24 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 21 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 21 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM OF ASSOCIATION DATED 9 11 01 AS AMENDED BY A RESOLUTION DATED 18 02 03
Gwrthrychau elusennol
THE PURPOSES OF THE CHARITY ARE: 3.1 THE NON-PARTISAN ADVANCEMENT OF EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE ECONOMIC SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES AND THEIR EFFECT ON PUBLIC POLICY AND THE POLICY-MAKING PROCESS IN THE UK AND THE PROMOTION AND PUBLICATION OF OBJECTIVE RESEARCH; 3.2 THE PURSUIT OF SUCH OTHER PURPOSES WHICH ARE EXCLUSIVELY CHARITABLE WITHIN THE LAWS OF ENGLAND AND WALES AS THE DIRECTORS OF THE CHARITY (HEREINAFTER REFERRED TO AS "THE TRUSTEES") SHALL DETERMINE
Maes buddion
EUROPE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
POLICY EXCHANGE
3RD FLOOR
1 OLD QUEEN STREET
LONDON
SW1H 9JA
- Ffôn:
- 02073402650
- E-bost:
- info@policyexchange.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window