ymddiriedolwyr JUNO WOMEN'S AID
Rhif yr elusen: 1094012
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUE GREGORY | Cadeirydd |
|
|
|||||
Anne Leivers | Ymddiriedolwr | 07 March 2024 |
|
|
||||
Heather Whitehouse | Ymddiriedolwr | 18 January 2024 |
|
|
||||
Elizabeth Wakefield | Ymddiriedolwr | 18 January 2024 |
|
|
||||
Elizabeth Whelan | Ymddiriedolwr | 18 January 2024 |
|
|
||||
Tracy Tyrrell | Ymddiriedolwr | 18 January 2024 |
|
|
||||
Wendy Henderson | Ymddiriedolwr | 05 May 2022 |
|
|
||||
Anna Harry | Ymddiriedolwr | 04 February 2022 |
|
|
||||
Pauline Dunkwu | Ymddiriedolwr | 11 November 2020 |
|
|
||||
Helen Jebb | Ymddiriedolwr | 16 April 2019 |
|
|
||||
Lee Annette Harrison | Ymddiriedolwr | 18 December 2018 |
|
|
||||
Lucia Swift | Ymddiriedolwr | 26 November 2014 |
|
|
||||
SUE TONGUE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.