Hanes ariannol REPTON PREPARATORY SCHOOL
Rhif yr elusen: 1093165
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.47m | £6.03m | £6.13m | £6.50m | £7.06m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.47m | £6.40m | £5.85m | £6.51m | £7.08m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £208.95k | £60.08k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £208.95k | £60.08k | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £6.47m | £5.82m | £6.07m | £6.50m | £7.06m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £267 | £9 | £5 | £71 | £3.95k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.34m | £6.27m | £5.85m | £6.43m | £7.08m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £72.40k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.44k | £0 | £869.64k | £0 | £8.05k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £129.89k | £129.89k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.