ymddiriedolwyr REPTON PREPARATORY SCHOOL
Rhif yr elusen: 1093165
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edward Mark Shires | Cadeirydd | 22 January 2014 |
|
|||||||||
Sally Elizabeth Wan | Ymddiriedolwr | 17 April 2023 |
|
|||||||||
Emma Jane Frances Hattersley | Ymddiriedolwr | 17 April 2023 |
|
|||||||||
Nicholas Charles Walford | Ymddiriedolwr | 18 October 2022 |
|
|||||||||
Jeremy David Wyld | Ymddiriedolwr | 23 June 2022 |
|
|||||||||
Elizabeth Ann Haydon | Ymddiriedolwr | 23 June 2022 |
|
|||||||||
Massimiliano Casini | Ymddiriedolwr | 10 February 2022 |
|
|||||||||
Richard Johnson | Ymddiriedolwr | 09 December 2020 |
|
|||||||||
Krishan Joshi | Ymddiriedolwr | 09 December 2020 |
|
|||||||||
Christopher Hibbs | Ymddiriedolwr | 28 April 2020 |
|
|||||||||
Andrew Michael Bock | Ymddiriedolwr | 24 June 2016 |
|
|||||||||
ANDREW JAMES CHURCHILL | Ymddiriedolwr | 24 June 2016 |
|
|||||||||
MATTHEW JAMES CHARLES NEEDHAM | Ymddiriedolwr | 29 June 2011 |
|
|||||||||
Dr KATHERINE JULIA DELL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.