ymddiriedolwyr FRIENDS INTERNATIONAL MINISTRIES
Rhif yr elusen: 1094095
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthew East | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|
||||
Ian Masson Roberts | Ymddiriedolwr | 09 June 2023 |
|
|
||||
Natasha Rayan | Ymddiriedolwr | 08 March 2019 |
|
|
||||
GEOFFREY PETER JOHN SPENCE | Ymddiriedolwr | 07 December 2018 |
|
|||||
SARA PRISCILLA SLATER | Ymddiriedolwr | 17 March 2017 |
|
|
||||
Henry Tsz Fung Lu | Ymddiriedolwr | 13 December 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.