TOGS CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity provides a range of support services to families who have children/young people with sensory, educational and physical special needs.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Torfaen
Llywodraethu
- 26 Tachwedd 2002: Cofrestrwyd
- TORFAEN PHAB CLUB (Enw gwaith)
- TORFAEN OPPORTUNITY GROUP & FAMILY CENTRE (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JULIAN SIMON DAVENNE | Cadeirydd | 05 August 2013 |
|
|
||||||
Olivia Williams | Ymddiriedolwr | 08 March 2023 |
|
|
||||||
Cllr Joanne Gauden | Ymddiriedolwr | 28 June 2017 |
|
|||||||
John Ernest Killick | Ymddiriedolwr | 28 June 2017 |
|
|||||||
STEPHEN JOHN BROOKS | Ymddiriedolwr | 06 November 2013 |
|
|||||||
Norma Phyllis Parrish | Ymddiriedolwr | 06 November 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £50.57k | £75.78k | £95.86k | £80.27k | £104.16k | |
|
Cyfanswm gwariant | £53.85k | £62.32k | £77.78k | £102.64k | £107.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 09 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 09 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 05 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 05 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 20 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 20 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 22 JULY 2002 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 06/11/2014
Gwrthrychau elusennol
1. THE RELIEF OF ILLNESS, SICKNESS AND SUFFERING OF PHYSICALLY HANDICAPPED PERSONS RESIDENT IN THE AREA OF TORFAEN AND DISTRICT BY BRINGING SUCH PERSONS INTO CLOSER ASSOCIATION WITH ABLE BODIED PEOPLE AND THE PROVISION OF, ASSISTANCE IN THE PROVISION OF, FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION OF SUCH PERSONS ESPECIALLY CHILDREN AND FAMILIES. 2. TO RELIEF CHILDREN WITH LEARNING, PHYSICAL OR SENSORY DISABILITIES AND TO ADVANCE THE EDUCATION AND PHYSICAL DEVELOPMENT OF THE SAID CHILDREN: AND TO SUPPORT THEIR PARENTS, CARERS, FAMILIES AND FRIENDS TO ENABLE THE SAID CHILDREN TO HAVE THEIR RIGHTS RESPECTED AND TO ACHIEVE THEIR FULL POTENTIAL AS INTEGRATED MEMBERS OF THE COMMUNITY. 3. TO CARRY OUT SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES, FOR THE BENEFIT OF THOSE LIVING OR WORKING IN THE AREA OF BENEFIT, AS THE TRUSTEES IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION FROM TIME TO TIME DECIDE.
Maes buddion
TORFAEN AND DISTRICT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Togs Centre
The Highway
New Inn
PONTYPOOL
NP4 0PH
- Ffôn:
- 01495 751567
- E-bost:
- togs@btconnect.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window