ymddiriedolwyr CHRESTOS MISSION
Rhif yr elusen: 1095325
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTHONY JOHN HARROP MA, MBA | Cadeirydd |
|
||||||
Allison Christine Fitter | Ymddiriedolwr | 24 April 2021 |
|
|
||||
JACQUELINE JENNIFER WELLS | Ymddiriedolwr | 05 May 2018 |
|
|
||||
Rosslyn Anne Hill | Ymddiriedolwr | 05 May 2018 |
|
|
||||
Norman John Silverstone | Ymddiriedolwr | 13 May 2017 |
|
|
||||
REV EDWARD FRANK GOVEIA | Ymddiriedolwr | 05 November 2016 |
|
|||||
Peter Maycock | Ymddiriedolwr | 08 May 2016 |
|
|
||||
NEIL JOHN HARDY | Ymddiriedolwr | 11 May 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.