Hanes ariannol HAFAL
Rhif yr elusen: 1093747
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.84m | £8.43m | £9.93m | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.98m | £8.47m | £9.64m | £4.93m | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £2.61m | £6.21m | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £2.61m | £1.91m | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £89.36k | £82.48k | £56.54k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £7.74m | £8.33m | £9.88m | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.08k | £848 | £488 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £15.45k | £16.51k | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £3.47k | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.91m | £8.42m | £9.57m | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £69.89k | £53.11k | £77.63k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £24.41k | £25.99k | £30.03k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.