REFURB (WYRE AND FYLDE) LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Recycling of furniture and household goods donated to the scheme, enabling people on benefits to access the goods. Provide volunteer opportunities to the residents of Blackpool, Wyre, & Fylde Seek new opportunities to provide new volunteer, training and employment opportunities to the residents of Blackpool, Wyre & Fylde. Provide the long term unemployed with work and training experience
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2021
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Blackpool
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 05 Chwefror 2003: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alan Vincent | Cadeirydd | 17 December 2011 |
|
|||||
Victoria Bentley | Ymddiriedolwr | 22 September 2016 |
|
|
||||
CHRISTINE SMITH | Ymddiriedolwr | 02 October 2012 |
|
|
||||
DAVID SHAW | Ymddiriedolwr | 02 October 2012 |
|
|||||
LORRAINE BEAVERS | Ymddiriedolwr |
|
||||||
LINDA DAWSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RONALD SHEWAN COUNCILLOR | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 30/06/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £252.99k | £202.38k | £201.57k | £213.25k | £608 | |
|
Cyfanswm gwariant | £265.77k | £223.68k | £219.00k | £280.49k | £1.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £40.26k | £60.99k | £59.39k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | £10.00k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 364 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 364 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 730 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 730 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 02 Mai 2022 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 02 Mai 2022 | 456 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 18 Mai 2021 | 107 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 28 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | 28 Ionawr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 23/05/2002 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 01/10/2002 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 30/11/2012
Gwrthrychau elusennol
A) TO RELIEVE, EITHER GENERALLY OR INDIVIDUALLY, PERSONS PRIMARILY BUT NOT EXCLUSIVELY RESIDENT IN THE FYLDE AREA AND ITS ENVIRONS, WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP AND DISTRESS ARISING THERE FORM THE PROVISION OF FURNITURE AND OTHER HOUSEHOLD ACCESSORIES CALCULATED TO REDUCE THE NEED, HARDSHIP OR DISTRESS OF SUCH PERSONS; B) THE RELIEF OF POVERTY IN SUCH WAYS AS MIGHT BE THOUGHT FIT; C) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, TRAINING OR RETRAINING, INCLUDING THE PROVISION OF WORK EXPERIENCE, PARTICULARLY AMONG UNEMPLOYED PEOPLE WITH A VIEW TO PROVIDING SUCH PERSONS WITH THE SKILLS TO IMPROVE THEIR EMPLOYMENT OPPORTUNITIES
Maes buddion
FYLDE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
UNIT 2
NAVIGATION WAY
FLEETWOOD
LANCASHIRE
FY7 6RS
- Ffôn:
- 01253873371
- E-bost:
- donate@refurbproject.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window