Hanes ariannol Bedford School Foundation Trust

Rhif yr elusen: 1094232
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.00m £1.02m £555.65k £1.35m £2.18m
Cyfanswm gwariant £649.35k £659.38k £457.46k £599.67k £815.28k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £1.43m £504.15k £17.61k £737.98k £1.12m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £95.23k £34.75k £77.21k £61.67k £49.35k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £479.50k £460.98k £453.74k £535.61k £1.02m
Incwm - Arall £950 £23.59k £7.09k £11.74k £0
Incwm - Cymynroddion £1.41m £12.50k £15.61k £305.01k £12.20k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £583.17k £587.43k £380.77k £543.00k £804.20k
Gwariant - Ar godi arian £66.17k £71.96k £76.69k £56.67k £11.08k
Gwariant - Llywodraethu £0 £29.81k £41.20k £39.64k £54.37k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £439.23k £0 £0 £302.95k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £71.96k £76.69k £56.67k £11.08k
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0