Hanes ariannol ROWAN HUMBERSTONE LIMITED
Rhif yr elusen: 1099555
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £429.04k | £533.45k | £519.16k | £477.25k | £599.68k | |
|
Cyfanswm gwariant | £392.19k | £411.42k | £493.46k | £528.97k | £590.28k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.00k | £74.50k | £27.33k | £10.92k | £4.92k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £202.69k | £199.56k | N/A | £224.61k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £13.02k | £3.90k | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £267.52k | £269.98k | N/A | £332.98k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £50.18k | £45.71k | N/A | £40.76k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £37 | £0 | N/A | £1.34k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £340.55k | £431.91k | N/A | £482.83k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £70.87k | £61.55k | N/A | £103.48k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | £16.05k | N/A | £29.17k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £3.44k | N/A | £817 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | N/A | £3.98k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.