Hanes ariannol YORKSHIRE IN BLOOM
Rhif yr elusen: 1095267
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/10/2018 | 30/10/2019 | 30/10/2020 | 30/10/2021 | 30/10/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £28.66k | £30.47k | £11.84k | £1.90k | £10.81k | |
|
Cyfanswm gwariant | £27.55k | £26.10k | £11.84k | £10.99k | £12.59k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.