Hanes ariannol THE LINDALE BOWLING ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1095849
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/10/2023 31/10/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.59k £1.25k £1.25k £3.99k £4.80k
Cyfanswm gwariant £3.01k £2.08k £2.08k £7.21k £4.48k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A