Ymddiriedolwyr THE LINDALE BOWLING ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1095849
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Robert Moseley Cadeirydd 15 November 2017
Dim ar gofnod
Christine Squire Ymddiriedolwr 05 March 2025
FURNESS AND DISTRICT BEEKEEPERS ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
LINDALE COMMUNITY TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
LINDALE VILLAGE HALL
Derbyniwyd: Ar amser
Stephen Bold Ymddiriedolwr 06 March 2024
Dim ar gofnod
Robert Howarth Ymddiriedolwr 01 June 2019
Dim ar gofnod
PATRICIA JORDAS Ymddiriedolwr 06 February 2019
Dim ar gofnod
Ian Sisson Ymddiriedolwr 15 November 2017
Dim ar gofnod
MARK HEYWOOD Ymddiriedolwr 16 November 2016
Dim ar gofnod