Hanes ariannol ASYLUM LINK MERSEYSIDE

Rhif yr elusen: 1095180
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £398.66k £447.34k £405.26k £450.33k £462.70k
Cyfanswm gwariant £377.01k £345.50k £379.84k £472.97k £443.31k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £15.00k £15.00k £15.00k £10.00k £22.98k