Hanes ariannol AFRICA INLAND MISSION INTERNATIONAL
Rhif yr elusen: 1096364
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.18m | £2.55m | £2.45m | £2.53m | £3.19m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.58m | £2.42m | £2.20m | £2.47m | £2.78m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £30.71k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.14m | £2.53m | £2.44m | £410.23k | £2.83m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.79k | £2.66k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £35.38k | £12.67k | £5.21k | £2.59k | £18.94k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £343.37k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £53.53k | £530.89k | £349.98k | £106.28k | £160.44k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.53m | £2.38m | £2.16m | £2.21m | £2.49m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £51.09k | £47.16k | £43.77k | £259.87k | £291.45k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £45.48k | £32.56k | £35.56k | £13.83k | £15.84k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £20.00k | £0 | £20.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.