Hanes ariannol The Dorothy Kerin Trust Burrswood
Rhif yr elusen: 1095940
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/04/2019 | 29/04/2020 | 28/04/2021 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.73m | £131.63k | £72.21k | £38.04k | £228.27k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.59m | £227.37k | £950.26k | £92.07k | £71.44k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £278.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £344.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.10m | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £52.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.92m | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £668.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £18.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.