Hanes ariannol THE JOSEPH ROWNTREE THEATRE LIMITED

Rhif yr elusen: 1098329
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £168.03k £91.26k £226.98k £353.81k £302.49k
Cyfanswm gwariant £126.54k £112.63k £173.30k £565.03k £249.74k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k £28.54k N/A £54.00k N/A