THE JOSEPH ROWNTREE THEATRE LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are a thriving, York based, community theatre and social hub, hiring out our space and facilities to groups and individuals, and providing a venue for social activities and meetings likely to benefit the communities we serve.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
180 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Dinas Caerefrog
- Gogledd Swydd Gaerefrog
Llywodraethu
- 02 Gorffennaf 2003: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DANIEL MARK SHRIMPTON | Cadeirydd |
|
|
|||||
Samuel Armstrong | Ymddiriedolwr | 30 March 2025 |
|
|
||||
Kathryn Rebecca Lay | Ymddiriedolwr | 07 August 2024 |
|
|
||||
Marie Dennis | Ymddiriedolwr | 16 March 2024 |
|
|
||||
Susan Humphries | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Siona Mackelworth | Ymddiriedolwr | 23 May 2022 |
|
|
||||
Barbara Boyce | Ymddiriedolwr | 07 October 2019 |
|
|
||||
Sian Goodwin | Ymddiriedolwr | 06 March 2017 |
|
|
||||
Dr KEITH STEPHEN BARNES | Ymddiriedolwr | 07 September 2015 |
|
|
||||
Susie Young | Ymddiriedolwr | 05 January 2015 |
|
|||||
HELEN LOUISE LAY | Ymddiriedolwr | 22 November 2012 |
|
|
||||
MOIRA TAIT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID GRAHAM HOLIDAY | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £168.03k | £91.26k | £226.98k | £353.81k | £302.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £126.54k | £112.63k | £173.30k | £565.03k | £249.74k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.00k | £28.54k | N/A | £54.00k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 19 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 19 Mai 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 27 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 27 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 15 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 15 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 28 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 28 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 28 Gorffennaf 2021 | 28 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 28 Gorffennaf 2021 | 28 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 12 MARCH 2003 as amended on 13 May 2019 as amended on 10 Jul 2019
Gwrthrychau elusennol
3. The Charity?s objects (the ?Objects?) for the benefit of the people of York and the surrounding areas (the ?Community?) are: 3.1 The advancement of the arts, education and community through the provision of a theatre and associated facilities and to be a venue for social activities and meetings likely to benefit the Community. 3.2 To facilitate the presentation of arts of all types both by and for the Community. 3.3 To advance the knowledge and understanding of the Community in all of the performing arts by enabling access to them. 3.4 To facilitate training and provide volunteer experience in all aspects of theatre operation and management.
Maes buddion
CITY OF YORK AND SURROUNDING AREA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
HAXBY ROAD
YORK
YO31 8TA
- Ffôn:
- 01904501935
- E-bost:
- secretary@jrtheatre.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window