ymddiriedolwyr ISLES OF SCILLY WILDLIFE TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1097807
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neil Pilkington Jones | Cadeirydd | 11 March 2019 |
|
|||||
Louise Simmonds | Ymddiriedolwr | 19 January 2023 |
|
|||||
Emma Eberlein | Ymddiriedolwr | 24 November 2022 |
|
|||||
Isobel Ceri Fraser Allsop | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
||||
Ruth Eggins | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
||||
Rebecca Mary Kaye | Ymddiriedolwr | 21 March 2019 |
|
|
||||
Andrew Thomas Whitehouse | Ymddiriedolwr | 07 March 2019 |
|
|
||||
DAVID APPLETON | Ymddiriedolwr | 28 September 2017 |
|
|
||||
Barry Archer | Ymddiriedolwr | 11 September 2015 |
|
|
||||
Rosemary Teverson | Ymddiriedolwr | 11 September 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.