ymddiriedolwyr WORTHING COMMUNITY PARTNERSHIP
Rhif yr elusen: 1098284
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rachel Elizabeth Hulme | Ymddiriedolwr | 15 November 2023 |
|
|
||||
Hazel Thorpe | Ymddiriedolwr | 31 May 2023 |
|
|
||||
Richard Edward Nowak | Ymddiriedolwr | 11 July 2022 |
|
|||||
Noel Anthony Atkins | Ymddiriedolwr | 12 February 2020 |
|
|||||
Rigobel Fokou | Ymddiriedolwr | 21 March 2018 |
|
|
||||
Shirley Robinson-Viney | Ymddiriedolwr | 24 January 2018 |
|
|||||
MARTIN ANSELL | Ymddiriedolwr | 25 January 2017 |
|
|
||||
MALCOM BRETT | Ymddiriedolwr | 15 February 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.