Hanes ariannol LICHFIELD AND TAMWORTH GATEWAY CLUB

Rhif yr elusen: 1096512
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2016 31/08/2017 31/08/2018 31/08/2019 31/08/2020
Cyfanswm Incwm Gros £8.54k £7.60k £6.55k £5.29k £3.63k
Cyfanswm gwariant £8.40k £8.53k £8.67k £6.40k £4.88k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A