ymddiriedolwyr Halkyn Parish Hall
Rhif yr elusen: 1098160
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthew Lister | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|
||||
David Frank Palmer | Ymddiriedolwr | 18 July 2022 |
|
|
||||
Colin Robert D'Arcy | Ymddiriedolwr | 16 July 2018 |
|
|
||||
Dylan Huw Roberts | Ymddiriedolwr | 19 June 2017 |
|
|
||||
David Grant Roberts | Ymddiriedolwr | 19 June 2017 |
|
|
||||
NICOLA RICHARDSON | Ymddiriedolwr | 18 October 2012 |
|
|
||||
MRS DELYTH JANE TAYLOR | Ymddiriedolwr | 13 January 2012 |
|
|
||||
BRIAN COLECLOUGH | Ymddiriedolwr | 13 January 2012 |
|
|
||||
BRIAN GLYN COLECLOUGH | Ymddiriedolwr | 13 January 2012 |
|
|||||
LESLEY HOWARD MORRIS | Ymddiriedolwr | 13 January 2012 |
|
|
||||
GEORGE THOMAS ROBINSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOSEPHINE WENDY SIGSWORTH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.