ymddiriedolwyr THE BRITISH INSTITUTE OF HUMAN RIGHTS
Rhif yr elusen: 1101575
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imran Khan | Cadeirydd | 24 October 2013 |
|
|
||||
Joseph Graham Powell | Ymddiriedolwr | 26 April 2021 |
|
|||||
Mark Anthony Hilton | Ymddiriedolwr | 16 July 2018 |
|
|
||||
Edith Prak | Ymddiriedolwr | 17 July 2017 |
|
|||||
The Baroness Tanni Grey-Thompson | Ymddiriedolwr | 16 December 2013 |
|
|
||||
Stephen Edward Pittam | Ymddiriedolwr | 12 February 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.