THE GASKELL SOCIETY

Rhif yr elusen: 1098017
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Research and information on the life and works of Elizabeth Gaskell, and the promotion of her works through talks, conferences, seminars, publications, outings and any other appropriate activities.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £13,200
Cyfanswm gwariant: £14,977

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen oherwydd eu bod yn darparu gwasanaethau i'r elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Manceinion
  • Dwyrain Swydd Gaerlleon
  • Kensington And Chelsea
  • Awstralia
  • Canada
  • De Affrica
  • Ffrainc
  • Groeg
  • Gwlad Belg
  • India
  • Ireland
  • Japan
  • Norwy
  • Seland Newydd
  • Sweden
  • Tsieina
  • Unol Daleithiau
  • Yr Alban
  • Yr Eidal
  • Yr Iseldiroedd
  • Y Swistir

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 16 Mehefin 2003: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

11 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Dr Diane Elizabeth Duffy Cadeirydd 14 April 2018
Dim ar gofnod
CHRISTINE MARIAN WILLGOOSE Ymddiriedolwr 20 April 2024
Dim ar gofnod
ANTHONY PHILIP BURTON Ymddiriedolwr 22 April 2023
Dim ar gofnod
Rosemary Binnie Donaldson Ymddiriedolwr 22 April 2023
Dim ar gofnod
JOHN GREENWOOD Ymddiriedolwr 22 April 2023
Dim ar gofnod
Jacqueline Anne TUCKER Ymddiriedolwr 26 September 2020
Dim ar gofnod
LINSEY JAYNE PARKINSON Ymddiriedolwr 06 April 2019
Dim ar gofnod
LIBBY TEMPEST Ymddiriedolwr 13 April 2017
Dim ar gofnod
CELIA CREW Ymddiriedolwr 09 October 2013
Dim ar gofnod
CLIVE RODNEY MAWLE HEATH Ymddiriedolwr 13 April 2013
KNUTSFORD AND DISTRICT LIONS CLUB (CIO)
Derbyniwyd: Ar amser
MRS PAM GRIFFITHS Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £10.94k £7.60k £13.10k £17.97k £13.20k
Cyfanswm gwariant £8.35k £6.74k £8.21k £9.05k £14.98k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 05 Mehefin 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 24 Mehefin 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 21 Gorffennaf 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 13 Ebrill 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 10 Tachwedd 2020 10 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
15 Snowdon Road
Eccles
MANCHESTER
M30 9AS
Ffôn:
07305 839311