Hanes ariannol TORFAEN VOLUNTARY ALLIANCE

Rhif yr elusen: 1097079
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £358.67k £702.99k £555.85k £448.85k £541.92k
Cyfanswm gwariant £375.98k £553.86k £483.53k £435.75k £566.87k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £176.19k N/A N/A £258.32k £151.57k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £673.96k £303.04k £116.88k £231.47k
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £673.96k £486.58k N/A £491.20k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £12.38k £44.20k N/A £31.68k
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £16.63k £14.76k N/A £13.84k
Incwm - Gwaddolion N/A £0 £0 N/A £0
Incwm - Buddsoddiad N/A £23 £8 N/A £510
Incwm - Arall N/A £0 £2.88k N/A £4.69k
Incwm - Cymynroddion N/A £0 £0 N/A £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £553.86k £483.53k N/A £357.40k
Gwariant - Ar godi arian N/A £0 £0 N/A £0
Gwariant - Llywodraethu N/A £17.07k £0 N/A £20.26k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £99.79k £120.42k N/A £153.41k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 £0 N/A £0
Gwariant - Arall N/A £0 £0 N/A £209.47k